Ymddiriedolwyr SHRI KAILASHGIRI DIGAMBER JAIN COMMUNITY

Rhif yr elusen: 1177882
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (16 diwrnod yn hwyr)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
SANJIV JAIN Cadeirydd 01 June 2018
Dim ar gofnod
sanjeev jain Ymddiriedolwr 17 December 2023
Dim ar gofnod
saurabh jain Ymddiriedolwr 10 December 2023
Dim ar gofnod
atul jain Ymddiriedolwr 04 November 2023
Dim ar gofnod
Vivek jain Ymddiriedolwr 04 November 2023
Dim ar gofnod
Arti Jain Ymddiriedolwr 03 October 2023
Dim ar gofnod
SANTWANA JAIN Ymddiriedolwr 01 June 2018
Dim ar gofnod