Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARK NEW FERRY

Rhif yr elusen: 1174918

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

15 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev ANDREW QUENTIN GREENHOUGH Cadeirydd 03 October 2005
The Lower Bebington and Poulton Lancelyn Lands Foundation 1655/2018
Derbyniwyd: Ar amser
CHRISTIAN BOOK CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
NEW FERRY EDUCATIONAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Paul Round Ymddiriedolwr 27 April 2025
NEW FERRY EDUCATIONAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Ian Baskeyfield Ymddiriedolwr 27 April 2025
Dim ar gofnod
Hans Lesage Ymddiriedolwr 17 April 2025
Dim ar gofnod
Penny Bishop Ymddiriedolwr 28 April 2024
FERRIES FAMILY GROUPS LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Koala North West
Derbyniwyd: Ar amser
Joe Hadfield Ymddiriedolwr 09 September 2023
Dim ar gofnod
Ann Witter Ymddiriedolwr 30 April 2023
Dim ar gofnod
Alex Munro Ymddiriedolwr 30 April 2023
Dim ar gofnod
Matthew Thomas Ymddiriedolwr 16 April 2019
Dim ar gofnod
Marian Lesage Ymddiriedolwr 16 April 2019
Dim ar gofnod
Kevin Garvey Ymddiriedolwr 16 April 2019
Dim ar gofnod
RICHARD DAYMOND Ymddiriedolwr 16 April 2019
Dim ar gofnod
MATTHEW ACHESON Ymddiriedolwr 15 April 2018
Dim ar gofnod
GARETH MADELEY Ymddiriedolwr 15 April 2018
Dim ar gofnod
FAYE KENWORTHY Ymddiriedolwr 15 April 2018
Dim ar gofnod