Hanes ariannol THE ARETI CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1175627
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £85.77k £91.85k £101.94k £128.10k £149.08k
Cyfanswm gwariant £86.89k £87.97k £169.26k £149.47k £140.75k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A