Hanes ariannol NORTHUMBRIA STUDENTS' UNION

Rhif yr elusen: 1174053
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.00m £3.42m £4.07m £4.30m £4.15m
Cyfanswm gwariant £3.89m £3.51m £4.11m £4.18m £4.07m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £453.39k £27.02k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £2.89m £3.15m £2.77m £2.85m £2.96m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £62.88k £5.09k £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.02m £224.69k £1.30m £1.39m £1.13m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Arall £28.59k £40.87k £11.20k £62.36k £63.55k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £3.81m £3.49m £4.11m £4.18m £4.07m
Gwariant - Ar godi arian £79.43k £13.71k £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £7.40k £10.20k £6.14k £8.71k £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0