ymddiriedolwyr NORTHUMBRIA STUDENTS' UNION
Rhif yr elusen: 1174053
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sai Gopala Krishna Reddy Maram | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Paul Jobes | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Arushi Sinha | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Kishore Kanchi | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Sally Steadman | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Suzanne Pearson | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Harvey Burn | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Michael Hasmujaj | Ymddiriedolwr | 18 November 2022 |
|
|
||||
Kishti Tanna | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||
Harriette Moore | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||
Liv Bird | Ymddiriedolwr | 04 July 2022 |
|
|
||||
Nerius Shah | Ymddiriedolwr | 04 July 2022 |
|
|
||||
Claire Elaine Long | Ymddiriedolwr | 05 October 2017 |
|
|
||||
Edward Alastair Kelly | Ymddiriedolwr | 05 October 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.