Hanes ariannol GIVE LOVE

Rhif yr elusen: 1179125
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (12 diwrnod yn hwyr)

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/03/2020 30/03/2021 30/03/2022 30/03/2023 30/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm gwariant £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A