Hanes ariannol LITTLE SAINTS PRE SCHOOL

Rhif yr elusen: 1174144
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £118.91k £103.13k £101.00k £111.72k £108.50k
Cyfanswm gwariant £105.17k £101.79k £98.38k £113.05k £114.97k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £10.00k N/A N/A