SEAHOUSES HOSTEL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
By providing a centre called the Seahouses Hostel mainly but not exclusively for the advancement of education and purposes beneficial to the community and religion; to provide a residential centre primarily for the use of young people from within the Church of England Dioceses of Newcastle and Durham and also other young people as the trustees determine
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £500 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 25 Hydref 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 1059550 SEAHOUSES HOSTEL
- 08 Chwefror 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Ven Catherine Ann Sourbut Groves | Ymddiriedolwr | 14 November 2020 |
|
|
||||
Andrew Graham Harris | Ymddiriedolwr | 15 September 2020 |
|
|
||||
George Scott | Ymddiriedolwr | 20 May 2020 |
|
|
||||
Rev Anthony Stuart MacPherson | Ymddiriedolwr | 01 February 2020 |
|
|||||
Joan Turnbull | Ymddiriedolwr | 04 December 2018 |
|
|
||||
Clive Smithers | Ymddiriedolwr | 08 February 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £77.88k | £21.17k | £63.65k | £70.04k | £103.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £78.37k | £48.49k | £52.84k | £81.74k | £97.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £18.19k | £10.00k | £10.67k | N/A | £500 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 18 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 18 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 01 Mawrth 2024 | 30 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 20 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 20 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 22 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 22 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 22 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 22 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 08 Feb 2018
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE A CENTRE CALLED THE SEAHOUSES HOSTEL MAINLY, BUT NOT EXCLUSIVELY, FOR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND PURPOSES BENEFICIAL TO THE COMMUNITY AND RELIGION BY ANY OR ALL OF THE MEANS STATED IN THESE OBJECTS. (CIO CONSTITUTION)
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Seahouses Hostel
157 Main Street
Seahouses
Northumberland
NE68 1TU
- Ffôn:
- 07531305206
- E-bost:
- seahouseshostel@outlook.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window