ymddiriedolwyr SEAHOUSES HOSTEL
Rhif yr elusen: 1177064
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (30 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Ven Catherine Ann Sourbut Groves | Ymddiriedolwr | 14 November 2020 |
|
|
||||
Andrew Graham Harris | Ymddiriedolwr | 15 September 2020 |
|
|
||||
George Scott | Ymddiriedolwr | 20 May 2020 |
|
|
||||
Rev Anthony Stuart MacPherson | Ymddiriedolwr | 01 February 2020 |
|
|||||
Joan Turnbull | Ymddiriedolwr | 04 December 2018 |
|
|
||||
Clive Smithers | Ymddiriedolwr | 08 February 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.