Ymddiriedolwyr FIRESTARTERS WALES
Rhif yr elusen: 1175278

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Lewis | Cadeirydd | 13 September 2021 |
|
|
||||
RUTH AKINWALE | Ymddiriedolwr | 24 February 2025 |
|
|
||||
Rodney Davis | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||
Julie Lawrence | Ymddiriedolwr | 15 January 2020 |
|
|
||||
ANDREW PAUL GORINGE | Ymddiriedolwr | 24 May 2017 |
|
|
||||
JANETTE ELIZABETH GORINGE | Ymddiriedolwr | 24 May 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.