Hanes ariannol KHOJA SHIA ITHNA-ASHERI MUSLIM COMMUNITY OF BIRMINGHAM
Rhif yr elusen: 510406
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £908.14k | £1.08m | £607.42k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.11m | £1.09m | £367.36k | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £413.54k | £502.74k | £526.45k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £50.49k | £72.85k | £45.44k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £222.34k | £238.52k | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £221.77k | £269.21k | £35.52k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.02m | £1.07m | £367.36k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £93.32k | £20.89k | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £59.35k | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.