Hanes ariannol HEATH (CARDIFF) GROUP RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1173672
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (73 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 04/04/2020 04/04/2021 04/04/2022 04/04/2023 04/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.39k £2.93k £200 £105 £700
Cyfanswm gwariant £3.94k £450 £1.03k £3.34k £3.24k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A