Hanes ariannol THE GEOFFREY AND PAULINE MARTIN TRUST
Rhif yr elusen: 1176463
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.08m | £129.98k | £118.00k | £5.32m | £716.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £130.53k | £146.73k | £129.65k | £110.88k | £328.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.90m | N/A | N/A | £5.10m | £468.38k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £173.43k | N/A | N/A | £220.17k | £247.83k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £82.71k | N/A | N/A | £48.27k | £261.34k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £47.82k | N/A | N/A | £62.61k | £66.70k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £34.62k | N/A | N/A | £24.12k | £27.29k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £48.00k | N/A | N/A | £24.14k | £234.02k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £47.82k | N/A | N/A | £62.61k | £66.70k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.