TAKE OUR HAND
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide local face-to-face and online support groups and networking opportunities. Increase, or coordinate, opportunities for young people, their families and friends to engage with support services through advocacy and peer support. Providing advice and advocacy to those suffering bereavement in order that they may gain access to social benefits and specialist agencies.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 13 Rhagfyr 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1195258 LET'S TALK ABOUT LOSS
- 23 Ionawr 2018: CIO registration
- 13 Rhagfyr 2024: Tynnwyd (DILEU AR GAIS)
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 01/04/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.82k | £1.90k | £19.45k | £30.50k | £40.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £182 | £853 | £6.09k | £21.91k | £34.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 118 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 118 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 15 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 15 Hydref 2023 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2022 | 28 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2022 | 28 Medi 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 15 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 15 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 17 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 17 Gorffennaf 2020 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 23 Jan 2018
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: 1. TO RELIEVE THE MENTAL AND PHYSICAL SICKNESS FOR THE PUBLIC BENEFIT, IN PARTICULAR BUT NOT LIMITED TO YOUNG ADULTS RESIDENT IN NORFOLK SUFFERING FROM BEREAVEMENT OR LOSS BY THE PROVISION OF SUPPORT AND ACTIVITIES FOR SUCH PERSONS, IN PARTICULAR BY: (A) PROVIDING LOCAL FACE-TO-FACE AND ONLINE SUPPORT GROUPS AND NETWORKING OPPORTUNITIES. (B) INCREASING, OR COORDINATING, OPPORTUNITIES FOR YOUNG PEOPLE, THEIR FAMILIES AND FRIENDS TO ENGAGE WITH SUPPORT SERVICES THROUGH ADVOCACY AND PEER SUPPORT. (C) PROVIDING ADVICE AND ADVOCACY TO THOSE SUFFERING BEREAVEMENT IN ORDER THAT THEY MAY GAIN ACCESS TO SOCIAL BENEFITS AND SPECIALIST AGENCIES TO HELP PREVENT FINANCIAL HARDSHIP AND/ OR MENTAL AND PHYSICAL SICKNESS AS A RESULT OF BEREAVEMENT. NOTHING IN THIS CONSTITUTION SHALL AUTHORISE AN APPLICATION OF THE PROPERTY OF THE CIO FOR THE PURPOSE WHICH ARE NOT CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH [SECTION 7 OF THE CHARITIES AND TRUSTEE INVESTMENT (SCOTLAND) ACT 2005] AND [SECTION 2 OF THE CHARITIES ACT (NORTHERN IRELAND) 2008].
Maes buddion
IN NORFOLK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window