Hanes ariannol BARNABUS (MANCHESTER)
Rhif yr elusen: 1174410
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £977.91k | £530.87k | £882.34k | £870.50k | £784.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £572.41k | £611.19k | £585.05k | £732.99k | £740.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £23.32k | £16.06k | £168.00k | £17.42k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £542.56k | £498.50k | £870.94k | £849.45k | £715.29k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £26.68k | £24.00k | £8.62k | £11.39k | £54.44k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £16.95k | £8.01k | £2.51k | £9.46k | £6.64k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £246 | £367 | £271 | £201 | £8.40k | |
|
Incwm - Arall | £391.47k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £400 | £0 | £24.35k | £160.00k | £63.82k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £550.49k | £589.67k | £559.39k | £703.43k | £710.84k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £21.92k | £21.53k | £25.66k | £29.56k | £29.47k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.06k | £13.39k | £11.31k | £14.81k | £12.08k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.