Hanes ariannol HARROW SYMPHONY ORCHESTRA

Rhif yr elusen: 1174504
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £8.62k £4.98k £8.62k £8.60k £13.23k
Cyfanswm gwariant £6.67k £2.58k £10.67k £9.49k £12.22k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A