GREEN MEADOW GROUP RIDING FOR DISABLED ASSOCIATION INCORPORATING CARRIAGE DRIVING

Rhif yr elusen: 1173712
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Horse Riding for children with disabilities.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £10,159
Cyfanswm gwariant: £13,603

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 08 Mawrth 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1074253 GREEN MEADOW GROUP OF THE RIDING FOR DISABLED ASSO...
  • 08 Mawrth 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1074253 GREEN MEADOW GROUP OF THE RIDING FOR DISABLED ASSO...
  • 07 Gorffennaf 2017: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • GREEN MEADOW GROUP OF THE RIDING FOR DISABLED ASSOCIATION (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Ian Dennis Cadeirydd 01 March 2018
Dim ar gofnod
Rebecca Hadfield Ymddiriedolwr 03 May 2024
Dim ar gofnod
Elena Waghorn Ymddiriedolwr 03 May 2024
Dim ar gofnod
Patricia Joan Richards Ymddiriedolwr 10 May 2022
Dim ar gofnod
Leigh Davis Ymddiriedolwr 01 May 2018
Dim ar gofnod
CATHERINE FIDLER Ymddiriedolwr 01 October 2016
Dim ar gofnod
Christopher Robert Birch Ymddiriedolwr 01 January 2010
Dim ar gofnod
PAULA HADFIELD Ymddiriedolwr 01 January 2004
Dim ar gofnod
SARAH ANN WILLIAMS Ymddiriedolwr 01 January 1978
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £25.38k £4.70k £4.27k £4.15k £10.16k
Cyfanswm gwariant £13.13k £935 £3.15k £9.58k £13.60k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 14 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 14 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 03 Mai 2024 93 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 03 Mai 2024 93 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 12 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 12 Mai 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 07 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 07 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 27 Ebrill 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 27 Ebrill 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Green Meadow Riding Centre
Dare Valley Country Park
Aberdare
CF44 7PT
Ffôn:
01685873504
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael