ymddiriedolwyr UK CERVICAL CANCER
Rhif yr elusen: 1178058
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSEPH ANTHONY TOOMA BA LLB MB | Cadeirydd | 14 December 2016 |
|
|
||||
Christopher Robert Brient | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Jenny Greenfield | Ymddiriedolwr | 18 June 2022 |
|
|
||||
Mark Andrew Hall | Ymddiriedolwr | 09 May 2021 |
|
|
||||
MELVYN HILL BSc CEd FD | Ymddiriedolwr | 29 March 2017 |
|
|
||||
DENISE KATHERINE LEE BFA MT | Ymddiriedolwr | 28 March 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.