Ymddiriedolwyr HOPE BAPTIST CHURCH STOURBRIDGE
Rhif yr elusen: 1174234

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev DAVID JOHN MORRIS | Cadeirydd | 01 January 2019 |
|
|
||||
Marc Andrew Crump | Ymddiriedolwr | 20 March 2025 |
|
|
||||
Jennifer Horton | Ymddiriedolwr | 20 March 2025 |
|
|
||||
Hannah Mary Owen | Ymddiriedolwr | 20 March 2025 |
|
|
||||
Susan Kidd | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|
||||
Steven Hancock | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|
||||
Carolyn Skeldon | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|
||||
Suzanne Kay Hannah | Ymddiriedolwr | 17 March 2022 |
|
|
||||
Gillian Susan Robb | Ymddiriedolwr | 21 March 2019 |
|
|
||||
ALAN SANDERS | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Diana Joyce Seeney | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
ROSEMARY JAYNE UMBERS | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
RACHEL ELIZABETH WESTBURY | Ymddiriedolwr | 16 March 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.