THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY DE HAURA, NEW SHOREHAM

Rhif yr elusen: 1174718
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

PCC of St Mary de Haura- Promoting in the parish , the whole mission of the Church, pastoral, evangelistic, social and ecumenical through regular public worship which is open to all, and by providing a quiet space for personal prayer and contemplation. Pastoral work visiting the sick bereaved and care homes.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £132,546
Cyfanswm gwariant: £168,440

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gorllewin Sussex

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 19 Medi 2017: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • ST MARY DE HAURA, NEW SHOREHAM (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

16 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Susan Clay Ymddiriedolwr 30 October 2024
Dim ar gofnod
Rev Jane Louise Bartlett Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Anthony Rathbone Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Rebecca Allinson Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
TERENCE CLARK Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
MARK POTTER Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Christopher Stephen Davies Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Edward James Downes Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
JONATHAN SMITH Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
IAN TOMPKIN Ymddiriedolwr 23 April 2023
MUSIC AT ST MARY DE HAURA
Derbyniwyd: Ar amser
Evan John Tyson Ymddiriedolwr 23 April 2023
THE NEW SHOREHAM CHURCH TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Gillian Robertson Ymddiriedolwr 23 April 2023
THE NEW SHOREHAM CHURCH TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
LOUISE GILL Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Louise Smith Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Sarah Sayers Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Samantha Josephine Claire Johnson Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £133.88k £128.53k £242.81k £133.32k £132.55k
Cyfanswm gwariant £134.73k £112.45k £140.59k £157.58k £168.44k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 08 Awst 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 08 Awst 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 06 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 06 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 03 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 04 Ebrill 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 21 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 08 Ebrill 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 15 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 22 Mai 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
ST. MARY DE HAURA PARISH OFFICE
1 NEW ROAD
SHOREHAM-BY-SEA
BN43 6RA
Ffôn:
01273440202