Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST THOMAS' THE APOSTLE, WOOLTON HILL, IN THE DIOCESE OF WINCHESTER

Rhif yr elusen: 1173894
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Stephen Waite Ymddiriedolwr 01 April 2024
Dim ar gofnod
Richard Gordan Willis Ymddiriedolwr 01 March 2024
Dim ar gofnod
Stella Shea Ymddiriedolwr 26 April 2023
Dim ar gofnod
MARY HARCOURT Ymddiriedolwr 26 April 2023
Dim ar gofnod
Fiona Ashworth Ymddiriedolwr 27 April 2022
Dim ar gofnod
Angela Maxwell Ymddiriedolwr 26 April 2021
BEDHAMPTON CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
ALAN BERNARD JOHNSON Ymddiriedolwr 23 April 2018
Dim ar gofnod
PETER BERTRAM CHARLES Ymddiriedolwr 24 April 2017
Dim ar gofnod
VALERIE LUCILLE BURFIELD Ymddiriedolwr 27 April 2016
Dim ar gofnod
IAN WILLIAM ROCH Ymddiriedolwr 27 April 2016
Dim ar gofnod
CHRISTINE MARGARET VANE Ymddiriedolwr 15 March 2012
Dim ar gofnod