Hanes ariannol THE MONTGOMERY WATERWAY RESTORATION TRUST

Rhif yr elusen: 510448
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2019 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023
Cyfanswm Incwm Gros £132.97k £193.43k £160.38k £325.86k £172.85k
Cyfanswm gwariant £36.79k £18.58k £56.74k £51.04k £49.13k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A