CYMDEITHAS RHIENI AC ATHRAWON YSGOL GYMRAEG MELIN GRUFFYDD CAERDYDD / YSGOL GYMRAEG MELIN GRUFFYDD PARENT TEACHERS ASSOCIATION CARDIFF

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
PTA fundraising activities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Caerdydd
Llywodraethu
- 12 Medi 1980: Cofrestrwyd
- CYMDEITHAS RHIENI AC YSGOL GYMRAEG MELIN GRUFFYDD CAERDYDD/YSGOL GYMRAEG MELIN GRUFFYDD PARENT TEACHERS ASSOCIATION CARDIFF (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neil Richard Hopkins | Ymddiriedolwr | 31 January 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.87k | £5.10k | £1.68k | £2.42k | £9.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.65k | £4.43k | £123 | £2.70k | £5.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 13 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 24 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 20 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 11 Gorffennaf 2021 | 11 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 03 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 4 AUGUST 1980 AS AMENDED 27 SEPTEMBER 1988.
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS ATTENDING YSGOL GYMRAEG MELIN GRUFFYDD BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES AND AMENITIES FOR EDUCATION AT THE SCHOOL NOT NORMALLY PROVIDED BY THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY. (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 2.01 OF THE CONSTITUTION).
Maes buddion
CATCHMENT AREA OF THE SCHOOL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Eglwys Newydd Primary School
Glan-Y-Nant Road
CARDIFF
CF14 1AP
- Ffôn:
- 02920691247
- E-bost:
- nhopkins.pta@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window