COVERDALE MEMORIAL HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a village hall that runs activity club,social evening,theater productions and over facilities for hire. We also have a sports field which is open to the public for recretional puposes and can also be hire for functions.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 14 Mehefin 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 506483 COVERDALE MEMORIAL HALL
- 07 Awst 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN PETER SUTTILL | Cadeirydd | 01 May 2016 |
|
|
||||
Louise Deeming | Ymddiriedolwr | 26 October 2023 |
|
|
||||
ELIZABETH WHISTLER | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|
||||
HEIDI ADAMS | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|
||||
Matthew Wilkes | Ymddiriedolwr | 22 March 2019 |
|
|
||||
JOHN DAVID HERBERT | Ymddiriedolwr | 23 June 2015 |
|
|
||||
Jenny Walker | Ymddiriedolwr | 23 June 2015 |
|
|
||||
LIZ SHEEHAN | Ymddiriedolwr | 23 June 2015 |
|
|
||||
DAN HESELTINE | Ymddiriedolwr | 23 June 2015 |
|
|
||||
STEPHEN GEOFFREY LAMBERT | Ymddiriedolwr | 23 June 2015 |
|
|
||||
HOWARD THOMAS DIP AD | Ymddiriedolwr | 01 May 2000 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.33k | £4.13k | £12.25k | £5.33k | £13.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.55k | £9.39k | £5.47k | £7.58k | £9.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £8.00k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 01 Hydref 2024 | 244 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 05 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 07 Chwefror 2023 | 7 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 18 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 18 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 07 Aug 2017
Gwrthrychau elusennol
TO ESTABLISH AND RUN A VILLAGE HALL AND TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE PARISHES OF CARLTON, MELMERBY, AGGLETHORPE WITH COVERHAM, CALDBERGH WITH EAST SCRAFTON AND WEST SCRAFTON IN COVERDALE (THE"AREA OF BENEFIT") WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, AGE, DISABILITY, NATIONALITY, RACE OR POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES OR FOR THE PUBLIC AT LARGE IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THE SAID INHABITANTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Littleside Cottage
Carlton
LEYBURN
North Yorkshire
DL8 4BD
- Ffôn:
- 01969640689
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window