ILKLEY MANOR HOUSE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE PROMOTION OF THE MANOR HOUSE AT ILKLEY, WEST YORKSHIRE FOR THE PUBLIC BENEFIT BY ASSOCIATING TOGETHER THE ILKLEY INHABITANTS WITH VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION IN HERITAGE, CULTURE AND ALL ASPECTS OF THE VISUAL ARTS, MUSIC, THEATRE, DANCE AND LITERATURE; AND THE PROVISION OF FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION ETC.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,578 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dinas Bradford
Llywodraethu
- 13 Ebrill 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1047823 THE FRIENDS OF THE MANOR HOUSE
- 07 Mehefin 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1165963 JOINED-UP JAZZ
- 22 Mehefin 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1168129 THE HULL (NORTH BRANSHOLME) PHOENIX PROJECT
- 07 Gorffennaf 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1195101 GRADE RUAN UNDER 5'S
- 31 Gorffennaf 2017: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rathinambal Tamilselvan | Ymddiriedolwr | 18 June 2024 |
|
|
||||
Clare Richardson - Barlow | Ymddiriedolwr | 18 June 2024 |
|
|
||||
Elaine Toms | Ymddiriedolwr | 18 June 2024 |
|
|
||||
Julia Richards | Ymddiriedolwr | 09 May 2019 |
|
|
||||
Roger Tilbrook | Ymddiriedolwr | 02 February 2019 |
|
|
||||
Daisy Johnson | Ymddiriedolwr | 08 June 2018 |
|
|
||||
SARAH ANNE THOMAS | Ymddiriedolwr | 02 June 2017 |
|
|
||||
JOHN WORSTENHOLME COCKSHOTT | Ymddiriedolwr | 02 June 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £94.94k | £130.80k | £79.98k | £86.66k | £73.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £97.61k | £73.40k | £62.84k | £77.14k | £77.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.25k | £12.25k | £20.65k | £5.93k | £1.58k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 02 JUN 2017
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE FURTHERING SUCH EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES FOR THE PUBLIC BENEFIT AS THE TRUSTEES THINK FIT, AND IN PARTICULAR: 3.1 THE PROMOTION OF THE MANOR HOUSE AT ILKLEY, WEST YORKSHIRE FOR THE PUBLIC BENEFIT AND IN PARTICULAR FOR THE BENEFIT OF ALL THE INHABITANTS OF ILKLEY AND ITS NEIGHBOURHOOD AND VISITORS BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID INHABITANTS WITH VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION IN HERITAGE, CULTURE AND ALL ASPECTS OF THE ARTS, IN PARTICULAR BUT NOT LIMITED TO THE VISUAL ARTS, MUSIC, THEATRE, DANCE AND LITERATURE; AND THE PROVISION OF FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND OTHER LEISURE-TIME OCCUPATION; 3.2 THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE ARTS AND SCIENCES, INCLUDING HERITAGE AND CULTURE, BY THE ESTABLISHMENT AND MAINTENANCE OF DISPLAYS AND EXHIBITIONS AT THE MANOR HOUSE, ILKLEY; 3.3 THE PRESERVATION FOR THE PUBLIC BENEFIT THE GRADE 1 LISTED BUILDING KNOWN AS THE MANOR HOUSE, ILKLEY TOGETHER WITH ITS GARDENS AND GROUNDS, COTTAGES AND ANY OTHER ANCILLARY BUILDINGS OR ANY PARTS THEREOF AS ARE OWNED OR LEASED BY THE CHARITY AND THE PROMOTION FOR THE PUBLIC BENEFIT THE STUDY AND APPRECIATION OF THE MANOR HOUSE AS A PLACE OF HISTORIC AND ARCHITECTURAL INTEREST AND BEAUTY; 3.4 THE PRESERVATION FOR THE PUBLIC BENEFIT OF PICTURES, FURNITURE, CHATTELS, ARTEFACTS AND WORKS OF ART FOR THE TIME BEING OWNED BY OR LOANED TO THE CHARITY AND THE PROMOTION FOR THE PUBLIC BENEFIT THE STUDY AND APPRECIATION OF SUCH ITEMS AS FEATURES OF HISTORIC OR ARTISTIC INTEREST; AND/OR 3.5 THE FACILITATION AND ENCOURAGEMENT OF THE USE, OCCUPATION AND ENJOYMENT OF THE WHOLE OR ANY PART OF THE MANOR HOUSE AT ILKLEY AND ITS CONTENTS FOR SUCH CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES THINK FIT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Manor House Art Gallery & Museum
Castle Yard
ILKLEY
LS29 9DT
- Ffôn:
- 01943 607030
- E-bost:
- admin@ilkleymanorhouse.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window