Hanes ariannol THE RUSSELL MARTIN FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1174134
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £461.14k | £584.80k | £715.57k | £1.12m | £1.25m | |
|
Cyfanswm gwariant | £453.54k | £521.42k | £687.79k | £1.14m | £1.28m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £64.94k | £139.59k | £27.56k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £6.96k | £2.13k | £263.94k | £627.56k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £455.06k | £601.47k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £46.37k | £47.03k | £829.27k | £620.46k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £7 | £5 | £23 | £661 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £76.40k | £64.94k | £29.48k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £97.53k | £95.55k | £1.13m | £1.28m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £423.88k | £592.24k | £9.79k | £4.90k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £11.96k | £0 | £25.38k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.