ymddiriedolwyr THE RUSSELL MARTIN FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1174134
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUSSELL MARTIN | Cadeirydd | 10 November 2016 |
|
|
||||
James Burt | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|
||||
Kieran Mercer | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Adrian Batchelor | Ymddiriedolwr | 05 February 2021 |
|
|
||||
Kay Watson | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||
Richard Bradford | Ymddiriedolwr | 12 January 2020 |
|
|
||||
Neal Young | Ymddiriedolwr | 26 November 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.