Hanes ariannol MONDAY CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1174232
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £95.49m | £3.60m | £4.92m | £3.34m | £4.52m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.82m | £7.05m | £7.00m | £3.34m | £1.69m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £317.25k | £0 | £11.00k | £7.16k | £1.60m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.49m | £3.60m | £3.55m | £3.33m | £2.92m | |
|
Incwm - Arall | £91.68m | £0 | £1.36m | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.84m | £5.84m | £6.19m | £2.40m | £875.41k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £976.85k | £1.21m | £809.91k | £934.12k | £810.84k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £361.90k | £284.48k | £408.62k | £449.97k | £373.88k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.48m | £5.56m | £5.79m | £1.95m | £501.53k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £976.85k | £217.69k | £809.91k | £934.12k | £373.88k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.