Ymddiriedolwyr FRIENDS OF SACRED HEART BUSHEY
Rhif yr elusen: 1173874

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (25 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Griffin | Ymddiriedolwr | 09 October 2024 |
|
|
||||
Lisa Andrews | Ymddiriedolwr | 09 October 2024 |
|
|
||||
Jade Reid | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
Collette Maria McDonagh | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|
||||
Caroline Cooper | Ymddiriedolwr | 11 October 2021 |
|
|
||||
Rebecca Walsh | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
Jeremy Bartosiewicz | Ymddiriedolwr | 02 October 2019 |
|
|
||||
Simon Blackburn | Ymddiriedolwr | 02 October 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.