SOCIAL MOBILITY BUSINESS PARTNERSHIP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
SMBP is dedicated to broadening access to businesses, by providing students from low income backgrounds access to work insight with multiple employers, resilience training and lifetime career mentoring. The SMBP Delivery model has been developed to encourage collaboration not competition between organisations across the world of business and the wider third sector by providing the operational back
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
750 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 18 Awst 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREW SHELDON GARARD | Cadeirydd | 18 August 2017 |
|
|
||||
Oliver Garratt Hipperson | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Alexander John Alan James Edmiston | Ymddiriedolwr | 12 January 2023 |
|
|
||||
Tanya Francis | Ymddiriedolwr | 09 June 2021 |
|
|
||||
Dominic Ewart Robertson | Ymddiriedolwr | 01 June 2020 |
|
|
||||
Robert Andrew Lawson | Ymddiriedolwr | 17 October 2019 |
|
|
||||
Russell Ian Johnstone | Ymddiriedolwr | 30 January 2019 |
|
|||||
Joanne Stella Maria Theodoulou | Ymddiriedolwr | 26 September 2018 |
|
|||||
Carole Mehigan | Ymddiriedolwr | 24 January 2018 |
|
|
||||
ROBERT JAMES ELVIN | Ymddiriedolwr | 24 January 2018 |
|
|
||||
KEVIN GOLD | Ymddiriedolwr | 18 August 2017 |
|
|
||||
RAYMOND JEREMY BERG | Ymddiriedolwr | 18 August 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £257.71k | £230.85k | £217.88k | £227.37k | £276.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £191.53k | £203.64k | £184.98k | £231.94k | £273.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 22 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 22 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 18 Aug 2017
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE TO ADVANCE THE EDUCATION OF YOUNG PEOPLE FROM LOW INCOME BACKGROUNDS IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: PROVIDING AND FACILITATING OPPORTUNITIES FOR THEM TO OBTAIN WORK EXPERIENCE WITH ORGANISATIONS WORKING IN OR WITH THE PROFESSIONS OF LAW AND ACCOUNTANCY, AND SUCH OTHER PROFESSIONS AND FIELDS AS THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION SEE FIT; AND ADVISING AND ASSISTING THEM TO ACHIEVE THE NECESSARY QUALIFICATIONS AND TO ENTER AND PROGRESS IN CAREERS IN SUCH PROFESSIONS AND FIELDS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Osborne Clarke Llp
1 London Wall
LONDON
EC2Y 5EB
- Ffôn:
- 07885549247
- E-bost:
- info@smbp.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window