Hanes ariannol YOUTH EMPLOYMENT STRATEGY PARTNERSHIP (YES)

Rhif yr elusen: 1175126
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £21.80k £0 £9.80k £2.00k £20.25k
Cyfanswm gwariant £10.83k £0 £5.79k £12.12k £17.13k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £5.15k N/A N/A N/A N/A