Dogfen lywodraethu CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY STOCKPORT
Rhif yr elusen: 510501
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
BYLAWS ADOPTED FEBRUARY 15 1922 AS SUBSEQUENTLEY AMENDED 28 OCTOBER 1980 AS AMENDED 26 OCTOBER 1993 AS AMENDED ON 10 APR 2017 AS AMENDED ON 26 FEB 2018 as amended on 16 Apr 2023
Gwrthrychau elusennol
1. GENERAL PURPOSES OF CHURCH. 2. PROVISION OF READING ROOM.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.