Hanes ariannol ST WERBURGH'S DERBY LIMITED

Rhif yr elusen: 1175502
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £829.74k £490.48k £587.28k £432.52k £493.38k
Cyfanswm gwariant £356.73k £501.48k £506.84k £530.14k £489.24k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £57.87k N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £827.41k N/A £586.49k N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A £0 N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 N/A £0 N/A N/A
Incwm - Gwaddolion £0 N/A £0 N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad £421 N/A £354 N/A N/A
Incwm - Arall £1.92k N/A £436 N/A N/A
Incwm - Cymynroddion £0 N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £356.73k N/A £506.84k N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian £0 N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £0 N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Arall £0 N/A £0 N/A N/A