ST WERBURGH'S DERBY LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
St Werburgh's Derby is an Anglican Church in Derby City Centre. Regular public worship open to all. Teaching of Christianity through sermons, courses and small groups. Promoting Christianity and Christian Mission through events and literature.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
140 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Lloegr
Llywodraethu
- 01 Tachwedd 2017: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Philip David Mann | Cadeirydd | 27 May 2017 |
|
|
||||
Hope Anna Prestwich | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Kevin Myles Lussi | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Garry Strange | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Linda Frances King | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Anthea Lois Peters | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Andrew Mark Savage | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Gareth David Elliot Towers | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Adam Scott Ramsay | Ymddiriedolwr | 28 March 2022 |
|
|
||||
Benjamin Thomas Sams | Ymddiriedolwr | 30 June 2021 |
|
|
||||
Vivienne Lewis | Ymddiriedolwr | 30 June 2021 |
|
|
||||
Sarah Louise Crathorne | Ymddiriedolwr | 30 June 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £829.74k | £490.48k | £587.28k | £432.52k | £493.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £356.73k | £501.48k | £506.84k | £530.14k | £489.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £57.87k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £827.41k | N/A | £586.49k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £421 | N/A | £354 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £1.92k | N/A | £436 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £356.73k | N/A | £506.84k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 30 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 30 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 04 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 04 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 24 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 24 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 27 APR 2017 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 13 OCT 2017
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION THROUGH THE PROVISION OF AN ANGLICAN PLACE OF WORSHIP IN DERBY AS PART OF THE ESTABLISHMENT, RENEWAL AND REVITALISATION OF CHURCHES WITHIN "THE ANGLICAN COMMUNION.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. Werburghs Church
Friar Gate
DERBY
DE1 1BU
- Ffôn:
- 07838 351075
- E-bost:
- hello@stwderby.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window