RADLETT & DISTRICT MUSEUM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Charity has acquired and stores a comprehensive historic archive of photographs, documents and artefacts relating to Radlett and the other parts of the Civil Parish of Aldenham. These are available to anyone interested in the history of the area. Radlett & District Museum also puts on displays of selected material in other locations, arranges talks and gives guided tours.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £4,604 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
35 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 23 Hydref 2017: CIO registration
- RADLETT ARCHIVES GROUP (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ros Haller | Cadeirydd | 24 November 2021 |
|
|
||||
Yvonne Kathleen Agha | Ymddiriedolwr | 25 September 2024 |
|
|
||||
David Freedman | Ymddiriedolwr | 22 January 2020 |
|
|
||||
Christopher James Wilkins | Ymddiriedolwr | 30 January 2018 |
|
|
||||
GRAHAM JOHN TAYLOR BSC MIEE | Ymddiriedolwr | 23 October 2017 |
|
|
||||
LAURA GAIL DAVIS | Ymddiriedolwr | 23 October 2017 |
|
|
||||
Stuart Martin Nagler | Ymddiriedolwr | 23 October 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.93k | £7.72k | £7.30k | £29.51k | £5.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.60k | £3.88k | £2.62k | £2.17k | £2.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £6.94k | £6.01k | £3.00k | £3.00k | £4.60k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 23 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | 23 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 30 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 30 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 24 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 24 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 25 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 25 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 08 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 25 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 23 Oct 2017
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE TO ADVANCE EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT, IN PARTICULAR IN THE SUBJECT OF RADLETT AND THE OTHER PARTS OF THE CIVIL PARISH OF ALDENHAM, ITS HISTORY AND HERITAGE BY THE ESTABLISHMENT AND MAINTENANCE OF A MUSEUM.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
66 Williams Way
RADLETT
WD7 7HB
- Ffôn:
- 01923855900
- E-bost:
- david.mitchell7@virgin.net
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window