Ymddiriedolwyr CASTLE HOUSE SCHOOL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 510515

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (47 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Paton-Feaver | Cadeirydd | 13 April 2021 |
|
|
||||
Lisa Horritt | Ymddiriedolwr | 12 September 2023 |
|
|
||||
Naomi Tenhoeve | Ymddiriedolwr | 12 September 2023 |
|
|
||||
Dr Rohit Mishra | Ymddiriedolwr | 10 January 2022 |
|
|
||||
Jane Banks | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
Felicity Williams | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
Timothy Beech | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
Laura Calcroft | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
Arthemise Margaret Dill Hay | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
Dr Martin Deahl | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
Rhiannon Worrall | Ymddiriedolwr | 13 April 2021 |
|
|
||||
David Aldred | Ymddiriedolwr | 12 February 2020 |
|
|
||||
Lawrence Collins | Ymddiriedolwr | 12 February 2020 |
|
|
||||
Margaret Jones | Ymddiriedolwr | 29 September 1980 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.