ALL AFLOAT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
All Afloat seeks to change lives through the power of boating. The charity is closely involved with the National Governing Body for boating in Wales (RYA Cymru Wales) and develops, funds and supervises projects in the North, West and South of Wales that provide disadvantaged groups with the chance to try, learn and continue to access boating.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru
Llywodraethu
- 09 Rhagfyr 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1185095 CELTIC CAPABILITY SAILING
- 19 Hydref 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Arthur Tilley | Cadeirydd | 25 January 2018 |
|
|||||
Rossina Hearn | Ymddiriedolwr | 18 May 2020 |
|
|
||||
Petrina Blomeley | Ymddiriedolwr | 18 May 2020 |
|
|
||||
Sheila Lillian Curran | Ymddiriedolwr | 06 March 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £75.19k | £17.04k | £29.47k | £20.02k | £6.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £64.37k | £12.85k | £15.29k | £20.89k | £17.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 28 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | 28 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 13 Hydref 2023 | 13 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | 13 Hydref 2023 | 13 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 26 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | 26 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 29 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | 29 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2019 | 30 Hydref 2020 | 30 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
30 Tachwedd 2019
(Mae'r cyfrifon |
30 Hydref 2020 | 30 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 19 Oct 2017
Gwrthrychau elusennol
1) THE PROMOTION OF COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF FACILITIES OR GRANTS FOR PARTICIPATING IN BOATING, AND/OR A) TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL CIRCUMSTANCES WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE, AND/OR B) WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING, TO PROMOTE AND ENCOURAGE RECREATIONAL AND COMPETITIVE BOATING BY INDIVIDUALS IN NEED BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL CIRCUMSTANCES THROUGH COORDINATION AND INTEGRATION WITH THE EXISTING STRUCTURE OF ASSOCIATIONS, CLUBS AND THE RYA RECOGNIZED TRAINING CENTRES WITHIN WALES FOR THE PUBLIC BENEFIT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Plas Menai National Outdoor Centre
CAERNARFON
Gwynedd
LL55 1UE
- Ffôn:
- 01248810300
- E-bost:
- Phil.tilley@all-afloat.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window