Hanes ariannol THE DOWNRIGHT SPECIAL NETWORK

Rhif yr elusen: 1175863
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023 31/10/2024
Cyfanswm Incwm Gros £92.62k £104.36k £108.68k £126.37k £108.33k
Cyfanswm gwariant £86.35k £94.90k £113.72k £113.83k £119.19k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £6.70k N/A N/A N/A N/A