LEAGUE OF FRIENDS HORNSEA COTTAGE HOSPITAL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our remit is to support and provide medical equipment to the hospital and GP surgery when necessary and includes assisting people in our local community with a condition that requires additional aids at home but lack the income to purchase the equipment required. Applications for help must be made in writing to the Secretary and each application will be given due consideration by the committee.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
7 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- East Riding Of Yorkshire
Llywodraethu
- 31 Gorffennaf 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAYNE PACE | Cadeirydd | 27 April 2017 |
|
|
||||
Yvonne Michele Barkworth | Ymddiriedolwr | 24 November 2024 |
|
|
||||
Councillor Barbara Jefferson | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|
||||
NIGEL DAVID STACEY | Ymddiriedolwr | 27 April 2017 |
|
|||||
WENDY BARBARA CUDDIHY | Ymddiriedolwr | 27 April 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.56k | £617 | £500 | £3.38k | £13.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.00k | £903 | £300 | £657 | £629 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 22 Gorffennaf 2024 | 265 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 22 Gorffennaf 2024 | 265 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 22 Gorffennaf 2024 | 630 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 23 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 23 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 02 Rhagfyr 2020 | 32 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 23 Mawrth 2021 | 143 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 31 Jul 2017
Gwrthrychau elusennol
TO PRESERVE AND PROTECT THE HEALTH OF PATIENTS OF THE HORNSEA COTTAGE HOSPITAL (AND OTHER SURROUNDING LOCAL COMMUNITY AND HEALTH CARE PROVIDERS) BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES, SUPPORT SERVICES AND EQUIPMENT NOT NORMALLY PROVIDED BY THE STATUTORY AUTHORITIES. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN HEALTH CARE BY THE PROVISION OF LECTURES, FORA AND BY THE PUBLICATION OF NEWSLETTERS DEVOTED TO HEALTHCARE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
9 AVOCET CLOSE
HORNSEA
HU18 1LG
- Ffôn:
- 01964229643
- E-bost:
- wendytrain@hotmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window