BACK TO BASICS CIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
DEMONSTRATING TO THE PUBLIC, IRRESPECTIVE OF AGE OR DISABILITIES, HOW TO GROW THEIR OWN PRODUCE USING ORGANIC AND TRADITIONAL METHODS. PROVIDING A SPACE AND WORKSHOPS WITH QUALIFIED TUTORS IN PERMACULTURE AND HORTICULTURE, IN ORDER TO LEARN FOR THEMSELVES.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 27 July 2023
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 21 Rhagfyr 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAN NGO | Cadeirydd | 13 May 2024 |
|
|
||||
KWOK-HO TANG | Ymddiriedolwr | 21 December 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 27/07/2019 | 27/07/2020 | 27/07/2021 | 27/07/2022 | 27/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.35k | £5.24k | £1.64k | £8.16k | £41.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.88k | £5.15k | £1.47k | £7.82k | £36.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 27 Gorffennaf 2023 | 23 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 27 Gorffennaf 2023 | 23 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 27 Gorffennaf 2022 | 18 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 27 Gorffennaf 2022 | 18 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 27 Gorffennaf 2021 | 20 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 27 Gorffennaf 2021 | 20 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 27 Gorffennaf 2020 | 09 Mehefin 2021 | 13 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 27 Gorffennaf 2020 | 09 Mehefin 2021 | 13 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 27 Gorffennaf 2019 | 08 Mehefin 2020 | 12 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 27 Gorffennaf 2019 | 08 Mehefin 2020 | 12 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 21 Dec 2017
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF THOSE IN NEED, BY REASON OF YOUTH, AGE, ILL-HEALTH, DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR OTHER DISADVANTAGE IN SANDWELL AND THE UK; BY PROVIDING FACILITIES TO TEACH SKILLS ON EFFECTIVE FARMING AND: PROVIDING GRANTS TO ASSIST THOSE IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE TO TAKE PART IN SUCH ACTIVITIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Back to Basics CIO
87 Emerald Suite
Birmingham
West Midlands
B18 6JZ
- Ffôn:
- 08438498119
- E-bost:
- contact@backtobasics.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window