Ymddiriedolwyr SHEFFIELD BEEKEEPERS' ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1174443

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARAH ROMANOWSKI | Cadeirydd | 11 November 2020 |
|
|
||||
Martin Zeidler | Ymddiriedolwr | 11 March 2025 |
|
|
||||
Christopher Nigel Dalton | Ymddiriedolwr | 11 December 2024 |
|
|
||||
Dr Dorothy Vaughan Birks | Ymddiriedolwr | 09 November 2022 |
|
|
||||
ELINOR TURNER | Ymddiriedolwr | 11 November 2020 |
|
|
||||
ROBERT JEMILIANOWICZ | Ymddiriedolwr | 14 June 2017 |
|
|
||||
JEFFREY DALE | Ymddiriedolwr | 14 June 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.