ymddiriedolwyr CHURCHER'S COLLEGE
Rhif yr elusen: 1173833
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justine Morris | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||
Chloe Jay | Ymddiriedolwr | 24 March 2022 |
|
|
||||
Robert Ingram | Ymddiriedolwr | 24 March 2022 |
|
|
||||
Tarquin Henderson | Ymddiriedolwr | 24 March 2022 |
|
|
||||
Matthew Steven | Ymddiriedolwr | 24 March 2022 |
|
|
||||
Richard Oates | Ymddiriedolwr | 18 March 2021 |
|
|
||||
Charles Strick | Ymddiriedolwr | 25 June 2020 |
|
|
||||
Peter Lawrence | Ymddiriedolwr | 12 March 2020 |
|
|
||||
Dr Cathryn Joanna Bush | Ymddiriedolwr | 06 December 2018 |
|
|
||||
DIANE MARIE MOSES | Ymddiriedolwr | 16 April 2018 |
|
|
||||
WILLIAM JONES | Ymddiriedolwr | 16 April 2018 |
|
|
||||
JOANNE BLOOMER | Ymddiriedolwr | 16 April 2018 |
|
|
||||
SINCLAIR BEECHAM | Ymddiriedolwr | 16 April 2018 |
|
|
||||
ROBERT MAY | Ymddiriedolwr | 16 April 2018 |
|
|
||||
Stephen Barrett | Ymddiriedolwr | 16 April 2018 |
|
|
||||
MARK STEPHEN LEIGH | Ymddiriedolwr | 16 April 2018 |
|
|
||||
JOHN RICHARD FRANKLIN | Ymddiriedolwr | 16 April 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.