Ymddiriedolwyr FRIENDS OF KING ALFRED BUSES
Rhif yr elusen: 1175535

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMES DAVID FERDINAND FREEMAN | Cadeirydd | 01 October 2010 |
|
|
||||
William Lennox Staniforth | Ymddiriedolwr | 09 October 2024 |
|
|
||||
Richard Aldous | Ymddiriedolwr | 09 October 2024 |
|
|
||||
Nicholas Philip Richardson | Ymddiriedolwr | 08 May 2021 |
|
|
||||
HENRY PRATT | Ymddiriedolwr | 13 April 2019 |
|
|
||||
ROGER CHARLES HARRIS | Ymddiriedolwr | 12 August 2017 |
|
|
||||
DAVID RICHARD LEDBURY | Ymddiriedolwr | 12 August 2017 |
|
|
||||
STEPHEN GEORGE BIGLEY | Ymddiriedolwr | 01 October 2011 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.