ymddiriedolwyr HARROW SAMARITANS
Rhif yr elusen: 1174064
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marion Vanessa Broome | Ymddiriedolwr | 24 January 2024 |
|
|
||||
Keval Thanki | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Manju Das | Ymddiriedolwr | 25 November 2023 |
|
|
||||
Gregory John Fernandes-Lawes | Ymddiriedolwr | 25 November 2023 |
|
|
||||
Conrad Freethy | Ymddiriedolwr | 25 November 2023 |
|
|
||||
Jill Aitken | Ymddiriedolwr | 25 November 2023 |
|
|
||||
Janice Burgin | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
JANE MARGARET REEVE | Ymddiriedolwr | 05 April 2018 |
|
|
||||
JOYCE NEW | Ymddiriedolwr | 05 April 2018 |
|
|||||
Susan Rosemary Canter | Ymddiriedolwr | 05 April 2018 |
|
|
||||
Sandra Herman | Ymddiriedolwr | 21 February 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.