CITIZENAID

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
set up by four philanthropic clinicians, citizenAID is a UK registered charity with a focused mission to prepare individuals, communities and organisations to help themselves and each other when there are multiple casualties, particularly from deliberate attacks. citizenAID recognise that this system is fully transferable to any situation where there are multiple casualties.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 30 Tachwedd 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steven John Bray | Cadeirydd | 11 December 2020 |
|
|
||||
Matthew William Cooke | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Aurelie Hay-David | Ymddiriedolwr | 14 June 2021 |
|
|
||||
Nigel Craig Barraclough | Ymddiriedolwr | 11 December 2020 |
|
|
||||
MATTHEW FREDERICK FERNLEY | Ymddiriedolwr | 21 January 2018 |
|
|
||||
Dr Timothy John Hodgetts | Ymddiriedolwr | 21 January 2018 |
|
|||||
KEITH PORTER | Ymddiriedolwr | 21 January 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £26.21k | £26.01k | £28.32k | £85.92k | £22.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £36.71k | £31.90k | £28.57k | £73.49k | £31.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 24 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 24 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 22 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 22 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 19 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 19 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 30 Nov 2017
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF HEALTH AND SAVING OF LIVES FOR THE PUBLIC BENEFIT BY SUCH MEANS AS THE TRUSTEES THINK FIT AND IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: 1. PROVIDING FREE TO ACCESS INFORMATION, OUTLINING A SIMPLE, LOGICAL SYSTEM OF IMMEDIATE ACTIONS DESIGNED TO GUIDE THE PUBLIC TO REACT SAFELY, TO PASS EFFECTIVE MESSAGES TO THE EMERGENCY SERVICES, TO PRIORITISE THE INJURED AND TO GIVE LIFESAVING FIRST AID, KNOWN AS THE CITIZENAID GUIDE 2. PROVIDING TRAINING AND EDUCATION ON LIFE SAVING FIRST AID TECHNIQUES IN MASS CASUALTY SITUATIONS, LEARNING FROM THE EXPERIENCES OF MILITARY AND CIVILIAN CLINICIANS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
citizenAID
The Workspace
All Saints Road
WOLVERHAMPTON
WV2 1EL
- Ffôn:
- 0773252636
- E-bost:
- info@citizenaid.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window