Ymddiriedolwyr International Sports Federation for Athletes with an Intellectual Impairment
Rhif yr elusen: 1173901

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARC TRUFFAUT | Cadeirydd | 20 April 2009 |
|
|
||||
Helen Croxford | Ymddiriedolwr | 23 January 2024 |
|
|
||||
Aaron Benjamin | Ymddiriedolwr | 05 November 2023 |
|
|
||||
Yosef Romano | Ymddiriedolwr | 05 November 2023 |
|
|
||||
Humberto Ferreira | Ymddiriedolwr | 20 December 2019 |
|
|
||||
PATRICK CHAN | Ymddiriedolwr | 20 April 2017 |
|
|
||||
AMAL MOBADDA | Ymddiriedolwr | 20 April 2015 |
|
|
||||
BARRY HOLMAN | Ymddiriedolwr | 20 April 2013 |
|
|
||||
PROF. JAN BURNS | Ymddiriedolwr | 01 May 2011 |
|
|
||||
ROBYN SMITH | Ymddiriedolwr | 20 April 2011 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.