Hanes ariannol SAMARITANS OF PORTSMOUTH AND EAST HAMPSHIRE

Rhif yr elusen: 1173720
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £55.70k £112.81k £80.81k £92.31k £86.11k
Cyfanswm gwariant £36.99k £50.67k £42.98k £79.38k £78.17k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A