Ymddiriedolwyr SAMARITANS OF PORTSMOUTH AND EAST HAMPSHIRE

Rhif yr elusen: 1173720
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Warren Lee Cooper Cadeirydd 07 April 2025
Dim ar gofnod
Jordan Alexander Fretter Ymddiriedolwr 01 April 2025
Dim ar gofnod
Steve Fryer Ymddiriedolwr 24 September 2024
Dim ar gofnod
Mary Noble Ymddiriedolwr 24 September 2024
Dim ar gofnod
Stephen Jack Ymddiriedolwr 26 September 2023
Dim ar gofnod
Brian George Stevely Ymddiriedolwr 21 September 2021
Dim ar gofnod