Hanes ariannol NEWBORN, INFANT AND CHILD HEALTH EDUCATION INTERNATIONAL (ALSO KNOWN AS NICHE INTERNATIONAL)
Rhif yr elusen: 1174977
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 03/10/2019 | 03/10/2020 | 03/10/2021 | 03/10/2022 | 03/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.68k | £9.23k | £4.53k | £15.33k | £33.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.59k | £13.61k | £521 | £21.70k | £11.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.