NEWBORN, INFANT AND CHILD HEALTH EDUCATION INTERNATIONAL (ALSO KNOWN AS NICHE INTERNATIONAL)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide training in the care of newborn babies to healthcare staff in low-resource areas, in order to improve infant mortality rates and relieve sickness. We also provide training to candidate instructors, so that they can teach courses and make the process sustainable. We have taught in Cameroon, Liberia and Uganda, and plan to expand to other areas.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 03 October 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Camerwn
- Liberia
- Uganda
Llywodraethu
- 04 Hydref 2017: CIO registration
- NICHE INTERNATIONAL (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr ALISON ROSEMARY EARLEY MB FRCP | Cadeirydd | 04 October 2017 |
|
|
||||
Dr JOHN MADAR | Ymddiriedolwr | 04 October 2017 |
|
|
||||
ALISON GROVE | Ymddiriedolwr | 04 October 2017 |
|
|
||||
SEBASTIAN JAMES PALMER | Ymddiriedolwr | 04 October 2017 |
|
|
||||
Dr JULIA THOMSON | Ymddiriedolwr | 04 October 2017 |
|
|
||||
Dr ALISTAIR PAUL MORRIS | Ymddiriedolwr | 04 October 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 03/10/2019 | 03/10/2020 | 03/10/2021 | 03/10/2022 | 03/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.68k | £9.23k | £4.53k | £15.33k | £33.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.59k | £13.61k | £521 | £21.70k | £11.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 03 Hydref 2023 | 22 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 03 Hydref 2023 | 22 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 03 Hydref 2022 | 21 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 03 Hydref 2022 | 21 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 03 Hydref 2021 | 18 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 03 Hydref 2021 | 18 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 03 Hydref 2020 | 16 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 03 Hydref 2020 | 16 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 03 Hydref 2019 | 19 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 03 Hydref 2019 | 19 Ionawr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION REGISTERED 04 OCT 2017 AMENDED ON 12 FEB 2018 as amended on 05 Jun 2022
Gwrthrychau elusennol
To relieve sickness and to promote and protect the good health of babies and children. To work to reduce mortality rates in low- and middle-income countries, by assisting in the provision of training courses and other healthcare projects.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Lytchett House
Unit 13
Freeland Park
Wareham Road
POOLE
Dorset
- Ffôn:
- 07947003829
- E-bost:
- info@nicheinternational.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window